Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beratende Mitglieder gemäß Schulgesetz: | ||||||
Schulausschuss | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 |
Schulausschuss | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.05.2014 | von 03.07.2014 bis 31.05.2014 |
Schulausschuss | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche stv. beratendes Mitglied | stv. beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |